FRANZA ALVAREZ ROBERTO
Informe ejecutivo de FRANZA ALVAREZ ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANZA ALVAREZ ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURGY CLIENTES SA | Apoderado | 08/04/2024 | |
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/04/2021 | |
NATURGY IBERIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/04/2021 |
VINCULACIONES DE FRANZA ALVAREZ ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANZA ALVAREZ ROBERTO
Empresa: NATURGY CLIENTES SA
Apoderado
- Franza Alvarez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42585 , F 81, S 8, H M 753327, I/A 30 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Franza Alvarez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36685 , F 208, S 8, H M 657718, I/A 47 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-28
Empresa: NATURGY IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Franza Alvarez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36956 , F 157, S 8, H M 660799, I/A 65 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dominguez-sol Diez Jorge
- Franza Alvarez Roberto
- Garcia Bermejo Fernando
- Prieto Merino Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37861 , F 86, S 8, H M 410376, I/A 314 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dominguez-sol Diez Jorge
- Franza Alvarez Roberto
- Prieto Merino Jose Luis
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36600 , F 68, S 8, H M 131612, I/A 712 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Franza Alvarez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 202, S 8, H M 410376, I/A 203 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Franza Alvarez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30963 , F 1, S 8, H M 131612, I/A 468 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-28
Información de FRANZA ALVAREZ ROBERTO
Mostramos los datos de FRANZA ALVAREZ ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANZA ALVAREZ ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos