FRANZ JOSEF WIESSLER
Informe ejecutivo de FRANZ JOSEF WIESSLER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANZ JOSEF WIESSLER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M1 RE BARCELONA CIUTADELLA SL | Administrador Mancomunado | 10/06/2024 | |
M1 RE BARCELONA GLORIES SL | Administrador Mancomunado | 10/06/2024 |
VINCULACIONES DE FRANZ JOSEF WIESSLER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANZ JOSEF WIESSLER
Empresa: M1 RE BARCELONA CIUTADELLA SL
Administrador Mancomunado
- Dorothee Iris Balzer
- Franz Josef Wiessler
- Ina Susanne Hock
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 501224, I/A 8 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Empresa: M1 RE BARCELONA GLORIES SL
Administrador Mancomunado
- Dorothee Iris Balzer
- Franz Josef Wiessler
- Ina Susanne Hock
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 480493, I/A 7 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Empresa: M1 RE BARCELONA CIUTADELLA SL
Administrador Mancomunado
- Dieter Muller
- Franz Josef Wiessler
- Ursula Sophie Schelle Muller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45862 , F 5, S 8, H B 501224, I/A 7 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-08
Empresa: M1 RE BARCELONA GLORIES SL
Administrador Mancomunado
- Dieter Muller
- Franz Josef Wiessler
- Ursula Sophie Schelle Muller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45211 , F 44, S 8, H B 480493, I/A 6 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-08
Empresa: MOTEL ONE SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Franz Josef Wiessler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45895 , F 187, S 8, H B 502299, I/A 7 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-08
Empresa: MOTEL ONE SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Daniel Norman Muller
- Franz Josef Wiessler
- Stefan Florian Lenze
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45895 , F 181, S 8, H B 502299, I/A 1 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-08
Empresa: M1 RE BARCELONA CIUTADELLA SL
Administrador Mancomunado
- Daniel Norman Muller
- Dieter Muller
- Franz Josef Wiessler
- Stefan Florian Lenze
- Ursula Sophie Schelle Muller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45862 , F 1, S 8, H B 501224, I/A 1 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-08
Empresa: M1 RE BARCELONA GLORIES SL
Administrador Mancomunado
- Daniel Norman Muller
- Dieter Muller
- Franz Josef Wiessler
- Stefan Florian Lenze
- Ursula Sophie Schelle Muller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45211 , F 38, S 8, H B 480493, I/A 1 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
Información de FRANZ JOSEF WIESSLER
Mostramos los datos de FRANZ JOSEF WIESSLER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANZ JOSEF WIESSLER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos