FRANTZ EMMANUEL
Informe ejecutivo de FRANTZ EMMANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANTZ EMMANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EBU HUB SPAIN SL | Administrador Unico | 14/08/2024 | |
UNION EUROPEENNE DE RADIO-TELEVISION | Apoderado Mancomunado | 20/10/2022 | |
UNION EUROPEENNE DE RADIO-TELEVISION | Apoderado | 01/07/2019 | |
UNION EUROPEENNE DE RADIO-TELEVISION | R.L.C.Perma. | 10/08/2018 |
VINCULACIONES DE FRANTZ EMMANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANTZ EMMANUEL
Empresa: WEYMOUTH SL
Administrador Unico
- Frantz Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 816151, I/A 3 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: EUROVISION SERVICES MADRID SL
Apoderado Mancomunado
- Frantz Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39098 , F 29, S 8, H M 694632, I/A 13 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: EUROVISION SERVICES MADRID SL
Consejero
- Frantz Emmanuel
Secretario
- Frantz Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39098 , F 29, S 8, H M 694632, I/A 13 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: UNION EUROPEENNE DE RADIO-TELEVISION
Apoderado Mancomunado
- Aubin Stephane Philippe Andre
- Chantal Celine Marie
- Destoop Corinne
- Frantz Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38051 , F 33, S 8, H M 677410, I/A 3 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-28
Empresa: EUROVISION SERVICES MADRID SL
Consejero
- Frantz Emmanuel
- Marti Maltas Albert
- Tinnirello Marco
Presidente
Secretario
- Frantz Emmanuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39098 , F 28, S 8, H M 694632, I/A 12 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: EUROVISION TECHNOLOGY HUB SL
Consejero Delegado
Consejero
- Frantz Emmanuel
- Marti Maltas Albert
- Tinnirello Marco
Presidente
Secretario
- Frantz Emmanuel
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39098 , F 27, S 8, H M 694632, I/A 10 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Empresa: EUROVISION TECHNOLOGY HUB SL
Apoderado Mancomunado
- Frantz Emmanuel
Apoderado Solidario
- Frantz Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39098 , F 27, S 8, H M 694632, I/A 10 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Empresa: EUROVISION TECHNOLOGY HUB SL
Administrador Solidario
- Frantz Emmanuel
- Marti Maltas Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39098 , F 27, S 8, H M 694632, I/A 10 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Empresa: EUROVISION TECHNOLOGY HUB SL
Apoderado Mancomunado
- Aubin Stephane Philippe Andre
- Chantal Celine Marie
- Destoop Corinne
- Frantz Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39098 , F 26, S 8, H M 694632, I/A 9 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Empresa: EUROVISION TECHNOLOGY HUB SL
Administrador Solidario
- Frantz Emmanuel
- Marti Maltas Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39098 , F 26, S 8, H M 694632, I/A 8 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
VER MAS ACTOS
Información de FRANTZ EMMANUEL
Mostramos los datos de FRANTZ EMMANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANTZ EMMANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos