FRANQUIS DE LEON CANDELARIA ISABEL
Informe ejecutivo de FRANQUIS DE LEON CANDELARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FRANQUIS DE LEON CANDELARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES Y DESARROLLOS MAJOREROS SL | Consejero | 22/09/2023 | |
COFETE SA | REPR.143 RRM | 02/07/2015 | |
HOTELES F Y L SL | Consejero | 18/07/2013 | 24/03/2015 |
HOTELES F Y L SL | Vicesecret. | 24/03/2015 | |
COFETE SA | REPR.143 RRM | 23/07/2014 | 23/07/2014 |
VINCULACIONES DE FRANQUIS DE LEON CANDELARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANQUIS DE LEON CANDELARIA ISABEL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 198, S 8, H IF 4140, I/A 9 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-187-35
Empresa: COFETE SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Franquis De Leon Candelaria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32675 , F 158, S 8, H B 217369, I/A 7 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-08
Empresa: HOTELES F Y L SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Franquis De Leon Candelaria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 11, S 8, H IF 674, I/A 34 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-35
Empresa: COFETE SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Franquis De Leon Candelaria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32675 , F 157, S 8, H B 217369, I/A 5 N (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-08
Empresa: COFETE SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Franquis De Leon Candelaria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32675 , F 157, S 8, H B 217369, I/A 6 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-08
Empresa: COFETE SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Franquis De Leon Candelaria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32675 , F 157, S 8, H B 217369, I/A 5 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-08
Empresa: HOTELES F Y L SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 208, S 8, H IF 674, I/A 24 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-35
Información de FRANQUIS DE LEON CANDELARIA ISABEL
Mostramos los datos de FRANQUIS DE LEON CANDELARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANQUIS DE LEON CANDELARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos