FRANQUINET TIELENS VIVIANNE
Informe ejecutivo de FRANQUINET TIELENS VIVIANNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FRANQUINET TIELENS VIVIANNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANQUINET HOTELES SL | Socio Unico | 28/10/2013 | |
FRANQUINET HOTELES SL | Administrador Unico | 28/10/2013 |
VINCULACIONES DE FRANQUINET TIELENS VIVIANNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANQUINET TIELENS VIVIANNE
Empresa: MESON DEL MAR MEDITERRANEO SL
Administrador Mancomunado
- Franquinet Tielens Vivianne
- Gonzalez Gonzalez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2579, L 1492, F 81, S 8, H MA 43089, I/A 6 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-29
Empresa: INVERSIONES INVOZAN SL
Administrador Mancomunado
- Franquinet Tielens Vivianne
- Gonzalez Gonzalez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514, L 1427, F 46, S 8, H MA 41335, I/A 4 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-29
Empresa: RESTAURANTE LA CARACOLA SL
Administrador Mancomunado
- Franquinet Tielens Vivianne
- Gonzalez Gonzalez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4731, L 3639, F 48, S 8, H MA 20411, I/A 7 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-29
Empresa: FRANQUINET HOTELES SL
Administrador Unico
- Franquinet Tielens Vivianne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711, L 2622, F 197, S 8, H MA 74631, I/A 5 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-29
Empresa: FRANQUINET HOTELES SL
Administrador Solidario
- Franquinet Tielens Vivianne
- Power Daker Patricia Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711, L 2622, F 197, S 8, H MA 74631, I/A 5 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-29
Empresa: FRANQUINET HOTELES SL
Socio Único
- Franquinet Tielens Vivianne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711, L 2622, F 197, S 8, H MA 74631, I/A 5 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-29
Información de FRANQUINET TIELENS VIVIANNE
Mostramos los datos de FRANQUINET TIELENS VIVIANNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANQUINET TIELENS VIVIANNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos