FRANQUESA GINER RAQUEL
Informe ejecutivo de FRANQUESA GINER RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANQUESA GINER RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEC CARLES FERRER SALAT SL | Apoderado Solidario | 05/04/2023 | |
MEDIR FERRER Y CIA SA | Apoderado Solidario | 26/04/2022 | |
FERRER ALIMENTACION SA | Apoderado Solidario | 26/04/2022 | |
BIOPROJET FERRER SL | Apoderado Solidario | 25/02/2022 | |
EXINVER FERRER SL | Apoderado Solidario | 23/02/2022 | |
NOVA EXINVER SL | Apoderado Solidario | 23/02/2022 | |
NOVENTURE SL | Apoderado Solidario | 30/12/2021 | |
FERRER FARMA SA | Apoderado Solidario | 30/12/2021 | |
FERRER INTERNACIONAL SA | Apoderado Solidario | 30/12/2021 | |
GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA | Apoderado Solidario | 30/12/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FRANQUESA GINER RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANQUESA GINER RAQUEL
Empresa: TEC CARLES FERRER SALAT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Ares Pozos Sheyla
- Caceres Torrens Jordi
- Casas Algarra Meritxell
- Diaz Borrego Claudia
- Franquesa Giner Raquel
- Junyent Freixenet Maria
- Laura Maria Velasquez Osorio
- Martin Tarres Laia
- Otero Castells Natalia
- Peloche Osuna Maria Dolores
- Sanchis Martinez Maria Teresa
- Serra Gibert Antoni
- Valles Revilla Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48429 , F 132, S 8, H B 583585, I/A 3 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-08
Empresa: MEDIR FERRER Y CIA SA
Apoderado Solidario
- Ares Pozo Sheyla
- Ferrer Martinez Esther
- Franquesa Giner Raquel
- Martin Tarres Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48069 , F 217, S 8, H B 59752, I/A 108 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-08
Empresa: FERRER ALIMENTACION SA
Apoderado Solidario
- Ares Pozo Sheyla
- Ferrer Martinez Esther
- Franquesa Giner Raquel
- Martin Tarres Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48245 , F 116, S 8, H B 91733, I/A 116 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-08
Empresa: BIOPROJET FERRER SL
Apoderado Solidario
- Ares Pozos Sheyla
- Ferrer Martinez Esther
- Franquesa Giner Raquel
- Martin Tarres Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47901 , F 181, S 8, H B 169911, I/A 29 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-08
Empresa: NOVA EXINVER SL
Apoderado Solidario
- Ares Pozos Sheyla
- Ferrer Martinez Esther
- Franquesa Giner Raquel
- Martin Tarres Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46671 , F 120, S 8, H B 154898, I/A 55 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-08
Empresa: EXINVER FERRER SL
Apoderado Solidario
- Ares Pozos Sheyla
- Ferrer Martinez Esther
- Franquesa Giner Raquel
- Martin Tarres Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46671 , F 47, S 8, H B 184107, I/A 60 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-08
Empresa: INTERQUIM SA
Apoderado Solidario
- Ares Pozos Sheyla
- Ferrer Martinez Esther
- Franquesa Giner Raquel
- Martin Tarres Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46714 , F 193, S 8, H B 78067, I/A 177 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Empresa: GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA
Apoderado Solidario
- Ares Pozos Sheyla
- Ferrer Martinez Esther
- Franquesa Giner Raquel
- Martin Tarres Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46714 , F 223, S 8, H B 184105, I/A 139 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Empresa: FERRER FARMA SA
Apoderado Solidario
- Ares Pozos Sheyla
- Ferrer Martinez Esther
- Franquesa Giner Raquel
- Martin Tarres Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46726 , F 46, S 8, H B 80979, I/A 165 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Empresa: NOVENTURE SL
Apoderado Solidario
- Ares Pozos Sheyla
- Ferrer Martinez Esther
- Franquesa Giner Raquel
- Martin Tarres Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47975 , F 86, S 8, H B 239530, I/A 62 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
VER MAS ACTOS
Información de FRANQUESA GINER RAQUEL
Mostramos los datos de FRANQUESA GINER RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANQUESA GINER RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos