FRANKL MARKUS
Informe ejecutivo de FRANKL MARKUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANKL MARKUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZONA NEW ECO SL | Administrador Unico | 11/08/2017 | |
FRABENI 2003 SL | Administrador Unico | 11/05/2009 | |
MEDIFIT INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 09/03/2009 |
VINCULACIONES DE FRANKL MARKUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANKL MARKUS
Empresa: MEDIFIT INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Frankl Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2184 , F 94, S 8, H A 51062, I/A 8 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-03
Empresa: ZONA NEW ECO SL
Administrador Unico
- Frankl Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4059 , F 9, S 8, H A 156363, I/A 1 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-03
Empresa: FRABENI 2003 SL
Administrador Unico
- Frankl Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 165, S 8, H A 77329, I/A 6 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-03
Empresa: MEDIFIT INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Frankl Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2184 , F 94, S 8, H A 51062, I/A 6 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-03
Información de FRANKL MARKUS
Mostramos los datos de FRANKL MARKUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANKL MARKUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos