FRANK REMI
Informe ejecutivo de FRANK REMI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANK REMI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS ESPAÑA SA | Consejero | 11/10/2018 | 10/03/2020 |
BNP PARIBAS ESPAÑA SA | Presidente | 04/01/2019 | 10/03/2020 |
VINCULACIONES DE FRANK REMI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANK REMI
Empresa: BNP PARIBAS ESPAÑA SA
Presidente
- Frank Remi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28408 , F 100, S 8, H M 13109, I/A 1751 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
Empresa: BNP PARIBAS ESPAÑA SA
Consejero
- Frank Remi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28408 , F 99, S 8, H M 13109, I/A 1747 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-28
Información de FRANK REMI
Mostramos los datos de FRANK REMI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANK REMI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos