FRANCOS MONSECO ENRIQUE
Informe ejecutivo de FRANCOS MONSECO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCOS MONSECO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUADALIX PREMIUM SL | Socio Unico | 30/11/2020 | |
GUADALIX PREMIUM SL | Administrador Unico | 30/11/2020 | |
PRINCIPAL HOUSE SL | Socio Unico | 21/11/2019 | |
PRINCIPAL HOUSE SL | Administrador Unico | 21/11/2019 | |
ACTIVIDADES FRANJU SL | Socio Unico | 21/02/2019 | |
ACTIVIDADES FRANJU SL | Administrador Unico | 21/02/2019 |
VINCULACIONES DE FRANCOS MONSECO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCOS MONSECO ENRIQUE
Administrador Unico
- Francos Monseco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37634 , F 133, S 8, H M 670560, I/A 3 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Administrador Unico
- Francos Monseco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37634 , F 132, S 8, H M 670560, I/A 2 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Empresa: GUADALIX PREMIUM SL
Administrador Unico
- Francos Monseco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41074 , F 81, S 8, H M 728358, I/A 1 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Empresa: GUADALIX PREMIUM SL
Socio Único
- Francos Monseco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41074 , F 81, S 8, H M 728358, I/A 1 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Empresa: PRINCIPAL HOUSE SL
Administrador Unico
- Francos Monseco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39877 , F 40, S 8, H M 708336, I/A 1 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Empresa: PRINCIPAL HOUSE SL
Socio Único
- Francos Monseco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39877 , F 40, S 8, H M 708336, I/A 1 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Empresa: INNOVACIONES BEYOND SL
Administrador Solidario
- Fernandez Garcia Francisco Javier
- Francos Monseco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15211 , F 8, S 8, H M 254596, I/A 7 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
Empresa: ACTIVIDADES FRANJU SL
Administrador Unico
- Francos Monseco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38773 , F 153, S 8, H M 689358, I/A 1 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Empresa: ACTIVIDADES FRANJU SL
Socio Único
- Francos Monseco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38773 , F 153, S 8, H M 689358, I/A 1 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Empresa: INNOVACIONES BEYOND SL
Administrador Solidario
- Fernandez Garcia Francisco Javier
- Francos Monseco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15211 , F 7, S 8, H M 254596, I/A 6 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
Información de FRANCOS MONSECO ENRIQUE
Mostramos los datos de FRANCOS MONSECO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCOS MONSECO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos