FRANCOISE NOELLIE YVONNE ODETTE BLAIS
Informe ejecutivo de FRANCOISE NOELLIE YVONNE ODETTE BLAIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCOISE NOELLIE YVONNE ODETTE BLAIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PURFLUX SPAIN SL | Consejero | 12/11/2020 | 24/05/2022 |
PURFLUX SPAIN SL | Presidente | 12/11/2020 | 24/05/2022 |
FRAGOLA IBERIA SA | Presidente | 27/02/2018 | 26/03/2021 |
FRAGOLA IBERIA SA | Consejero | 27/02/2018 | 26/03/2021 |
VINCULACIONES DE FRANCOISE NOELLIE YVONNE ODETTE BLAIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCOISE NOELLIE YVONNE ODETTE BLAIS
Empresa: SOGEFI AFTERMARKET SPAIN SL
Consejero
- Francoise Noellie Yvonne Odette Blais
Presidente
- Francoise Noellie Yvonne Odette Blais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47519 , F 26, S 8, H B 554408, I/A 6 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-08
Empresa: SOGEFI FILTRATION SPAIN SA
Consejero
- Francesca Monteanni
- Francoise Noellie Yvonne Odette Blais
- Raso Bistue Matilde
Presidente
- Francoise Noellie Yvonne Odette Blais
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40962 , F 207, S 8, H B 377965, I/A 90 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-08
Empresa: SOGEFI AFTERMARKET SPAIN SL
Consejero
- Francesca Monteanni
- Francoise Noellie Yvonne Odette Blais
- Matilde Raso Bistue
Presidente
- Francoise Noellie Yvonne Odette Blais
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47519 , F 21, S 8, H B 554408, I/A 1 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-08
Empresa: SOGEFI FILTRATION SPAIN SA
Consejero
- Francoise Noellie Yvonne Odette Blais
Presidente
- Francoise Noellie Yvonne Odette Blais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40962 , F 203, S 8, H B 377965, I/A 84 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-08
Información de FRANCOISE NOELLIE YVONNE ODETTE BLAIS
Mostramos los datos de FRANCOISE NOELLIE YVONNE ODETTE BLAIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCOISE NOELLIE YVONNE ODETTE BLAIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos