FRANCO VALENZUELA MARTIN MIGUEL
Informe ejecutivo de FRANCO VALENZUELA MARTIN MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCO VALENZUELA MARTIN MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIXELTEAM SL | Administrador Unico | 23/04/2012 |
VINCULACIONES DE FRANCO VALENZUELA MARTIN MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCO VALENZUELA MARTIN MIGUEL
Empresa: PIXEL NETWORK SL
Administrador Unico
- Franco Valenzuela Martin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4317 , F 2, S 8, H A 171071, I/A 2 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-03
Empresa: PIXEL NETWORK SL
Administrador Unico
- Franco Valenzuela Martin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4317 , F 1, S 8, H A 171071, I/A 1 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-03
Empresa: PIXEL NETWORK SL
Socio Único
- Franco Valenzuela Martin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4317 , F 1, S 8, H A 171071, I/A 1 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-03
Empresa: PIXELTEAM SL
Administrador Unico
- Franco Valenzuela Martin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601 , F 70, S 8, H A 129743, I/A 1 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-03
Información de FRANCO VALENZUELA MARTIN MIGUEL
Mostramos los datos de FRANCO VALENZUELA MARTIN MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCO VALENZUELA MARTIN MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos