FRANCO PEREZ MARIA DE LAS NIEVES
Informe ejecutivo de FRANCO PEREZ MARIA DE LAS NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FRANCO PEREZ MARIA DE LAS NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DULCINEA SOLAR 175 SL | Administrador Solidario | 22/05/2014 | 24/06/2020 |
DULCINEA SOLAR 174 SL | Administrador Solidario | 22/05/2014 | 24/06/2020 |
DULCINEA SOLAR 174 SL | Socio Unico | 21/05/2013 | 26/09/2019 |
DULCINEA SOLAR 175 SL | Socio Unico | 21/05/2013 | 26/09/2019 |
DULCINEA SOLAR 174 SL | Administrador Unico | 06/04/2010 | 26/09/2019 |
DULCINEA SOLAR 175 SL | Administrador Unico | 07/04/2010 | 22/05/2014 |
CARPINTERIA J F SA | Apoderado | 21/07/2011 |
VINCULACIONES DE FRANCO PEREZ MARIA DE LAS NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCO PEREZ MARIA DE LAS NIEVES
Empresa: DULCINEA SOLAR 174 SL
Administrador Solidario
- Franco Perez Jose Manuel
- Franco Perez Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25974 , F 57, S 8, H M 468225, I/A 5 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-28
Empresa: DULCINEA SOLAR 175 SL
Administrador Solidario
- Franco Perez Jose Manuel
- Franco Perez Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25974 , F 65, S 8, H M 468226, I/A 5 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-28
Empresa: DULCINEA SOLAR 175 SL
Administrador Unico
- Franco Perez Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25974 , F 65, S 8, H M 468226, I/A 5 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-28
Empresa: DULCINEA SOLAR 175 SL
Nuevo Socio Único
- Franco Perez Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25974 , F 65, S 8, H M 468226, I/A 4 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-28
Empresa: DULCINEA SOLAR 174 SL
Nuevo Socio Único
- Franco Perez Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25974 , F 57, S 8, H M 468225, I/A 4 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-28
Empresa: CARPINTERIA J F SA
Apoderado
- Franco Perez Joaquin
- Franco Perez Maria De Las Nieves
- Gonzalez Navamuel Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24796 , F 147, S 8, H M 76784, I/A 28 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Empresa: DULCINEA SOLAR 175 SL
Administrador Unico
- Franco Perez Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25974 , F 65, S 8, H M 468226, I/A 3 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Empresa: DULCINEA SOLAR 174 SL
Administrador Unico
- Franco Perez Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25974 , F 57, S 8, H M 468225, I/A 3 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Información de FRANCO PEREZ MARIA DE LAS NIEVES
Mostramos los datos de FRANCO PEREZ MARIA DE LAS NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCO PEREZ MARIA DE LAS NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos