FRANCO OTAL MARIANO
Informe ejecutivo de FRANCO OTAL MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE FRANCO OTAL MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZONA COMERCIAL SOTO DE CAZALEGAS SL | Administrador Solidario | 13/02/2019 | |
CARLES BARCELO I FILLS SL | Administrador Solidario | 28/04/2009 | 03/04/2017 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO SA | Secretario | 17/02/2009 | 01/02/2016 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO SA | Consejero | 17/02/2009 | 01/02/2016 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO SA | Consejero Delegado Solidario | 17/02/2009 | 01/02/2016 |
CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA SA | Consejero | 19/03/2010 | 07/06/2013 |
FRANCOTAL SL | Administrador Solidario | 30/03/2010 | |
CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 19/03/2010 | |
CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA SA | Presidente | 19/03/2010 | |
MECANIZADOS LAZA SA | Administrador Solidario | 09/03/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FRANCO OTAL MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCO OTAL MARIANO
Empresa: ZONA COMERCIAL SOTO DE CAZALEGAS SL
Administrador Solidario
- Franco Otal Mariano
- Rodriguez Sanchez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 980 , F 139, S 8, H TO 14504, I/A 2 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-45
Empresa: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Cubero Alonso Maria Luisa
- Franco Otal Mariano
- Sanchez Azcarate Emilio
Consejero
- Cubero Alonso Maria Luisa
- Franco Otal Mariano
- Martin Malo Carmen
- Sanchez Azcarate Emilio
Presidente
Secretario
- Franco Otal Mariano
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1262 , F 21, S 8, H Z 6405, I/A 10 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-50
Empresa: CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA SA
Consejero
- Bellvis Castillo Juan
- Franco Otal Mariano
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 20, S 8, H Z 6593, I/A 34 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-50
Empresa: CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA SA
Consejero
- Bellvis Castillo Juan
- Chaufan Hugo
- Franco Otal Mariano
- Yancovitz Gavriel
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 19, S 8, H Z 6593, I/A 32 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-50
Empresa: FRANCOTAL SL
Administrador Solidario
- Franco Cubero Maria Jesus
- Franco Ferrer Beatriz
- Franco Ferrer Francisco Jose
- Franco Otal Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2237 , F 32, S 8, H Z 12327, I/A 7 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-50
Empresa: CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA SA
Consejero
- Bellvis Castillo Juan
- Chaufan Hugo
- Franco Otal Mariano
- Yancovitz Gavriel
- Yemal Saul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3464 , F 176, S 8, H Z 6593, I/A 28 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-50
Empresa: CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Bellvis Castillo Juan
- Franco Otal Mariano
Consejero
Presidente
- Franco Otal Mariano
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3464 , F 176, S 8, H Z 6593, I/A 28 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-50
Empresa: CARLES BARCELO I FILLS SL
Administrador Solidario
- Franco Otal Mariano
- Viu Mainar Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2485 , F 31, S 8, H T 6249, I/A 19 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-43
Empresa: MECANIZADOS LAZA SA
Administrador Solidario
- Franco Cubero Maria Jesus
- Franco Ferrer Beatriz
- Franco Ferrer Francisco Jose
- Franco Otal Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 166, S 8, H Z 7652, I/A 10 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-50
Empresa: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Cubero Alonso Maria Luisa
- Franco Otal Mariano
- Sanchez Azcarate Emilio
Consejero
- Cubero Alonso Maria Luisa
- Franco Otal Mariano
- Martin Malo Carmen
- Sanchez Azcarate Emilio
Presidente
Secretario
- Franco Otal Mariano
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1262 , F 21, S 8, H Z 6405, I/A 9 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-50
VER MAS ACTOS
Información de FRANCO OTAL MARIANO
Mostramos los datos de FRANCO OTAL MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCO OTAL MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos