FRANCO NAVARRETE DARIO ARTURO
Informe ejecutivo de FRANCO NAVARRETE DARIO ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCO NAVARRETE DARIO ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOTUM SALUS SL | Administrador Unico | 04/06/2024 | |
TOTUM SALUS SL | Socio Unico | 04/06/2024 | |
AFEM ENERGY SL | Administrador Unico | 02/10/2023 | |
AFEM ENERGY SL | Socio Unico | 02/10/2023 |
VINCULACIONES DE FRANCO NAVARRETE DARIO ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCO NAVARRETE DARIO ARTURO
Empresa: TOTUM SALUS SL
Administrador Unico
- Franco Navarrete Dario Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824656, I/A 1 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: TOTUM SALUS SL
Socio Único
- Franco Navarrete Dario Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824656, I/A 1 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: ARTE360 SOLUCIONES SL
Administrador Solidario
- Franco Navarrete Dario Arturo
- Poza Diaz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43258 , F 78, S 8, H M 764279, I/A 2 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-28
Empresa: AFEM ENERGY SL
Administrador Unico
- Franco Navarrete Dario Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45718 , F 140, S 8, H M 803746, I/A 1 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-28
Empresa: AFEM ENERGY SL
Socio Único
- Franco Navarrete Dario Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45718 , F 140, S 8, H M 803746, I/A 1 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-28
Empresa: ARTE360 SOLUCIONES SL
Administrador Solidario
- Franco Navarrete Dario Arturo
- Poza Diaz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43258 , F 75, S 8, H M 764279, I/A 1 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Información de FRANCO NAVARRETE DARIO ARTURO
Mostramos los datos de FRANCO NAVARRETE DARIO ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCO NAVARRETE DARIO ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos