FRANCO GARCIA JOSE DANIEL
Informe ejecutivo de FRANCO GARCIA JOSE DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCO GARCIA JOSE DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROFESSIONAL & CONSULTANT ENGINEERS SL | Socio Unico | 16/12/2020 |
VINCULACIONES DE FRANCO GARCIA JOSE DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCO GARCIA JOSE DANIEL
Empresa: DANIEL Y CARMELO GROUP SL
Liquidador
- Franco Garcia Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23936 , F 157, S 8, H M 429811, I/A 2 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Empresa: DANIEL Y CARMELO GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Bueno Monge Carmelo
- Franco Garcia Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23936 , F 157, S 8, H M 429811, I/A 2 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Administrador Unico
- Franco Garcia Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41221 , F 131, S 8, H M 730797, I/A 2 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Administrador Unico
- Franco Garcia Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41221 , F 130, S 8, H M 730797, I/A 1 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-28
Socio Único
- Franco Garcia Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41221 , F 130, S 8, H M 730797, I/A 1 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-28
Información de FRANCO GARCIA JOSE DANIEL
Mostramos los datos de FRANCO GARCIA JOSE DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCO GARCIA JOSE DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos