FRANCO CANTON LAZARO
Informe ejecutivo de FRANCO CANTON LAZARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCO CANTON LAZARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVA HIDRONEUMATICA CANARIAS SL | Administrador Unico | 22/11/2011 | 13/01/2017 |
EQUIPOS Y SERVICIOS HIDRAULICOS CANARIOS SL | Administrador Mancomunado | 07/09/2010 | 01/03/2013 |
VINCULACIONES DE FRANCO CANTON LAZARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCO CANTON LAZARO
Empresa: NUEVA HIDRONEUMATICA CANARIAS SL
Administrador Unico
- Franco Canton Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005 , F 196, S 8, H GC 45034, I/A 4 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-35
Administrador Mancomunado
- Carrasco De Miguel Miguel
- Franco Canton Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1969 , F 13, S 8, H GC 43563, I/A 3 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-35
Empresa: NUEVA HIDRONEUMATICA CANARIAS SL
Administrador Unico
- Franco Canton Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005 , F 193, S 8, H GC 45034, I/A 1 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-229-35
Administrador Mancomunado
- Carrasco De Miguel Miguel
- Franco Canton Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1969 , F 10, S 8, H GC 43563, I/A 1 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-182-35
Información de FRANCO CANTON LAZARO
Mostramos los datos de FRANCO CANTON LAZARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCO CANTON LAZARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos