FRANCISCO SANTIAGO CASTRO GONZALEZ
Informe ejecutivo de FRANCISCO SANTIAGO CASTRO GONZALEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCISCO SANTIAGO CASTRO GONZALEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMINVEST EMPORDA SL | Administrador Solidario | 03/05/2018 | |
CAFETERIA BRESTON SL | Administrador Solidario | 02/02/2017 | |
RESTAURANT LA VINYA EMPORDA SL | Administrador Solidario | 23/06/2016 | |
HOSTELGEST EMPORDA SL | Administrador Solidario | 08/09/2011 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO SANTIAGO CASTRO GONZALEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO SANTIAGO CASTRO GONZALEZ
Empresa: PROMINVEST EMPORDA SL
Administrador Solidario
- Antoni Guibas Gelabert
- Francisco Santiago Castro Gonzalez
- Jose Pale Ocaña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203 , F 117, S 8, H GI 63866, I/A 1 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-17
Empresa: CAFETERIA BRESTON SL
Administrador Solidario
- Antoni Guibas Gelabert
- Francisco Santiago Castro Gonzalez
- Jose Pale Ocaña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 198, S 8, H GI 61698, I/A 1 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-17
Empresa: PATRIMONIAL OROTAVA SL
Administrador Mancomunado
- Antoni Guibas Gelabert
- Francisco Santiago Castro Gonzalez
- Jose Pale Ocaña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2700 , F 84, S 8, H GI 47563, I/A 6 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-17
Empresa: RESTAURANT LA VINYA SC
Administrador Solidario
- Francisco Santiago Castro Gonzalez
- Montserrat Geis Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 11, S 8, H GI 60628, I/A 1 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-17
Empresa: PAMONT EMPORDA SL
Administrador Mancomunado
- Antoni Guibas Gelabert
- Francisco Santiago Castro Gonzalez
- Jose Pale Ocaña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 43, S 8, H GI 40041, I/A 4 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-17
Empresa: HOSTELGEST EMPORDA SL
Administrador Solidario
- Antoni Guibas Gelabert
- Francisco Santiago Castro Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 161, S 8, H GI 35882, I/A 3 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-17
Empresa: HOSTELGEST EMPORDA SL
Administrador Mancomunado
- Antoni Guibas Gelabert
- Francisco Santiago Castro Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 161, S 8, H GI 35882, I/A 3 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-17
Empresa: PAMONT EMPORDA SL
Administrador Mancomunado
- Antoni Guibas Gelabert
- Francisco Santiago Castro Gonzalez
- Jose Pale Ocaña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 43, S 8, H GI 40041, I/A 3 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-17
Empresa: PAMONT EMPORDA SL
Administrador Unico
- Francisco Santiago Castro Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 43, S 8, H GI 40041, I/A 3 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-17
Información de FRANCISCO SANTIAGO CASTRO GONZALEZ
Mostramos los datos de FRANCISCO SANTIAGO CASTRO GONZALEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO SANTIAGO CASTRO GONZALEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos