FRANCISCO PIZARRO BACHILLER
Informe ejecutivo de FRANCISCO PIZARRO BACHILLER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANCISCO PIZARRO BACHILLER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMEC INSTAL.LACIONS SL | Administrador Solidario | 18/06/2018 | |
CEMI 2016-X3 SL | Administrador Solidario | 20/05/2016 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO PIZARRO BACHILLER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO PIZARRO BACHILLER
Empresa: IMEC INSTAL.LACIONS SL
Administrador Solidario
- Carlos Ruiz Del Aguila
- Francisco Pizarro Bachiller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2390 , F 220, S 8, H GI 40328, I/A 7 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-17
Empresa: IMEC INSTAL.LACIONS SL
Administrador Solidario
- Carlos Ruiz Del Aguila
- Francisco Pizarro Bachiller
- Jose Manuel Lopez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2390 , F 220, S 8, H GI 40328, I/A 7 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-17
Empresa: CEMI 2016-X3 SL
Administrador Solidario
- Carlos Ruiz Del Aguila
- Francisco Pizarro Bachiller
- Jose Manuel Lopez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3095 , F 149, S 8, H GI 60482, I/A 1 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-17
Empresa: IMEC INSTAL.LACIONS SL
Administrador Solidario
- Carlos Ruiz Del Aguila
- Francisco Pizarro Bachiller
- Jose Manuel Lopez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2390 , F 219, S 8, H GI 40328, I/A 3 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-17
Empresa: IMEC INSTAL.LACIONS SL
Administrador Solidario
- Francisco Pizarro Bachiller
- Jose Manuel Lopez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2390 , F 219, S 8, H GI 40328, I/A 3 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-17
Información de FRANCISCO PIZARRO BACHILLER
Mostramos los datos de FRANCISCO PIZARRO BACHILLER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO PIZARRO BACHILLER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos