FRANCISCO PEREZ GONZALEZ
Informe ejecutivo de FRANCISCO PEREZ GONZALEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCISCO PEREZ GONZALEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VAGOS EUROPA INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 01/04/2024 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO PEREZ GONZALEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO PEREZ GONZALEZ
Empresa: VAGOS EUROPA INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Francisco Perez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340 , F 196, S 8, H GR 36035, I/A 3 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-18
Empresa: BUTANO CERDANYA SL
Administrador Unico
- Francisco Perez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 821 , F 221, S 8, H GI 15716, I/A 4 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-17
Empresa: ALFRAN CREDIT SL
Liquidador
- Francisco Perez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 34, S 8, H MU 63719, I/A 3 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-30
Empresa: ALFRAN CREDIT SL
Administrador Unico
- Francisco Perez Gonzalez
Liquidador
- Francisco Perez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 34, S 8, H MU 63719, I/A 3 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-30
Empresa: ALFRAN CREDIT SL
Administrador Unico
- Francisco Perez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 34, S 8, H MU 63719, I/A 2 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-30
Empresa: ALFRAN CREDIT SL
Administrador Mancomunado
- Alvaro Rosique Carrilero
- Francisco Perez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 34, S 8, H MU 63719, I/A 2 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-30
Empresa: ALFRAN CREDIT SL
Socio Único
- Francisco Perez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 34, S 8, H MU 63719, I/A 2 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-30
Información de FRANCISCO PEREZ GONZALEZ
Mostramos los datos de FRANCISCO PEREZ GONZALEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO PEREZ GONZALEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos