FRANCISCO PALOMARES MARCOS
Informe ejecutivo de FRANCISCO PALOMARES MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANCISCO PALOMARES MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALMARC REHABILITACIONES Y PROYECTOS SL | Apoderado | 05/07/2023 | |
COLFRA MEDITERRANEA SL | Administrador Unico | 07/04/2020 | |
HABITISS GESTION DE PROYECTOS E INMOBILIARIA SL | Socio Unico | 09/10/2017 | |
HABITISS GESTION DE PROYECTOS E INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 19/09/2017 | |
GRUPO GORPAL MURCIA SL | Administrador Unico | 18/01/2010 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO PALOMARES MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO PALOMARES MARCOS
Apoderado
- Francisco Palomares Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3624 , F 209, S 8, H MU109935, I/A 2 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-30
Empresa: COLFRA MEDITERRANEA SL
Administrador Unico
- Francisco Palomares Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 180, S 8, H MU101492, I/A 1 (07/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-30
Nuevo Socio Único
- Francisco Palomares Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 132, S 8, H MU 93412, I/A 3 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-30
Administrador Unico
- Francisco Palomares Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 132, S 8, H MU 93412, I/A 2 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-30
Empresa: GRUPO GORPAL MURCIA SL
Administrador Unico
- Francisco Palomares Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 159, S 8, H MU 72854, I/A 1 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-30
Información de FRANCISCO PALOMARES MARCOS
Mostramos los datos de FRANCISCO PALOMARES MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO PALOMARES MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos