FRANCISCO MIGUEL MARTINEZ MARIN
Informe ejecutivo de FRANCISCO MIGUEL MARTINEZ MARIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANCISCO MIGUEL MARTINEZ MARIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANPIMUR SERVICIOS SL | Administrador Unico | 10/07/2019 | |
HACIENDA FRANMI SLL | Administrador Unico | 09/04/2010 | |
FRANPIMUR SERVICIOS SL | Socio Unico | 16/10/2009 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO MIGUEL MARTINEZ MARIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO MIGUEL MARTINEZ MARIN
Empresa: FRANPIMUR SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Francisco Miguel Martinez Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 60, S 8, H MU 71069, I/A 3 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-30
Empresa: FRANPIMUR SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Francisco Miguel Martinez Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 59, S 8, H MU 71069, I/A 2 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-30
Empresa: HACIENDA FRANMI SLL
Administrador Unico
- Francisco Miguel Martinez Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2741 , F 27, S 8, H MU 72989, I/A 1 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-30
Empresa: FRANPIMUR SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Francisco Miguel Martinez Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 59, S 8, H MU 71069, I/A 1 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-30
Empresa: FRANPIMUR SERVICIOS SL
Socio Único
- Francisco Miguel Martinez Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 59, S 8, H MU 71069, I/A 1 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-30
Información de FRANCISCO MIGUEL MARTINEZ MARIN
Mostramos los datos de FRANCISCO MIGUEL MARTINEZ MARIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO MIGUEL MARTINEZ MARIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos