FRANCISCO MESEGUER LOPEZ
Informe ejecutivo de FRANCISCO MESEGUER LOPEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCISCO MESEGUER LOPEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECREATIVOS ALGESA SL | Administrador Unico | 27/08/1997 | 25/02/2014 |
RINCON DEL TIO PACO SL | Liquidador | 20/02/2013 | 20/02/2013 |
RINCON DEL TIO PACO SL | Administrador Unico | 20/02/2013 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO MESEGUER LOPEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO MESEGUER LOPEZ
Empresa: RECREATIVOS ALGESA SL
Administrador Unico
- Francisco Meseguer Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 88, S 8, H MU 3822, I/A 5 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-30
Empresa: RINCON DEL TIO PACO SL
Liquidador
- Francisco Meseguer Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 96, S 8, H MU 9134, I/A 4 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-30
Empresa: RINCON DEL TIO PACO SL
Administrador Unico
- Francisco Meseguer Lopez
Liquidador
- Francisco Meseguer Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 96, S 8, H MU 9134, I/A 4 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-30
Empresa: RECREATIVOS ALGESA SL
Administrador Unico
- Francisco Meseguer Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 85, S 8, H MU 3822, I/A 3 (27/08/1997)
CVE: BORME-A-2010-4-30
Información de FRANCISCO MESEGUER LOPEZ
Mostramos los datos de FRANCISCO MESEGUER LOPEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO MESEGUER LOPEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos