FRANCISCO MARTINEZ SATURNINO
Informe ejecutivo de FRANCISCO MARTINEZ SATURNINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANCISCO MARTINEZ SATURNINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES CARBON SL | Administrador Unico | 23/05/2023 | |
DESGUACES 5.0 SL | Administrador Mancomunado | 09/02/2018 | |
CUBIGOMAX SL | Socio Unico | 31/01/2018 | |
CUBIGOMAX SL | Administrador Unico | 31/01/2018 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO MARTINEZ SATURNINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO MARTINEZ SATURNINO
Empresa: TALLERES CARBON SL
Administrador Unico
- Francisco Martinez Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320, L 1320, F 21, S 8, H PO 9595, I/A 6 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-36
Empresa: TALLERES CARBON SL
Administrador Solidario
- Casas Lens Jose Andres
- Francisco Martinez Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320, L 1320, F 21, S 8, H PO 9595, I/A 6 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-36
Empresa: TALLERES CARBON SL
Administrador Solidario
- Casas Lens Jose Andres
- Francisco Martinez Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320, L 1320, F 20, S 8, H PO 9595, I/A 5 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-36
Empresa: DESGUACES 5.0 SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Martinez Saturnino
- Mouriño Santamaria Wilson Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227, L 4227, F 222, S 8, H PO 63151, I/A 4 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-36
Empresa: DESGUACES 5.0 SL
Administrador Mancomunado
- Casas Lens Santiago
- Francisco Martinez Saturnino
- Mouriño Santamaria Wilson Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227, L 4227, F 220, S 8, H PO 63151, I/A 1 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-36
Empresa: CUBIGOMAX SL
Administrador Unico
- Francisco Martinez Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4226, L 4226, F 55, S 8, H PO 63095, I/A 1 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-36
Empresa: CUBIGOMAX SL
Socio Único
- Francisco Martinez Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4226, L 4226, F 55, S 8, H PO 63095, I/A 1 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-36
Información de FRANCISCO MARTINEZ SATURNINO
Mostramos los datos de FRANCISCO MARTINEZ SATURNINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO MARTINEZ SATURNINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos