FRANCISCO MARTINEZ ANGLADA
Informe ejecutivo de FRANCISCO MARTINEZ ANGLADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANCISCO MARTINEZ ANGLADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPITY SL | Socio Unico | 27/08/2024 | |
FMARTINEZ PROPIEDADES SL | Socio Unico | 27/08/2024 | |
FMARTINEZ PROPIEDADES SL | Administrador Unico | 27/08/2024 | |
CORPITY SL | Administrador Unico | 27/08/2024 | |
SUPERCASH LAS VEGAS SL | Apoderado | 26/01/2024 | |
TELECOM ANGLADA SL | Socio Unico | 05/02/2021 | |
TELECOM ANGLADA SL | Administrador Unico | 05/02/2021 | |
COSMO APUESTAS SL | Socio Unico | 13/07/2020 | |
COSMO APUESTAS SL | Administrador Unico | 13/07/2020 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO MARTINEZ ANGLADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO MARTINEZ ANGLADA
Empresa: FMARTINEZ PROPIEDADES SL
Administrador Unico
- Francisco Martinez Anglada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 34611, I/A 1 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-06
Empresa: FMARTINEZ PROPIEDADES SL
Socio Único
- Francisco Martinez Anglada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 34611, I/A 1 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-06
Empresa: CORPITY SL
Administrador Unico
- Francisco Martinez Anglada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 34610, I/A 1 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-06
Empresa: CORPITY SL
Socio Único
- Francisco Martinez Anglada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 34610, I/A 1 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-06
Empresa: SUPERCASH LAS VEGAS SL
Apoderado
- Francisco Martinez Anglada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 58, S 8, H BA 34013, I/A 2 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-06
Empresa: TELECOM ANGLADA SL
Administrador Unico
- Francisco Martinez Anglada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 751 , F 121, S 8, H BA 31419, I/A 1 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-06
Empresa: TELECOM ANGLADA SL
Socio Único
- Francisco Martinez Anglada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 751 , F 121, S 8, H BA 31419, I/A 1 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-06
Empresa: COSMO APUESTAS SL
Administrador Unico
- Francisco Martinez Anglada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737 , F 106, S 8, H BA 30895, I/A 1 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-06
Empresa: COSMO APUESTAS SL
Socio Único
- Francisco Martinez Anglada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737 , F 106, S 8, H BA 30895, I/A 1 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-06
Información de FRANCISCO MARTINEZ ANGLADA
Mostramos los datos de FRANCISCO MARTINEZ ANGLADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO MARTINEZ ANGLADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos