FRANCISCO-MANUEL RUBIO GOMEZ
Informe ejecutivo de FRANCISCO-MANUEL RUBIO GOMEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANCISCO-MANUEL RUBIO GOMEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOMUR RECICLAJES SL | Administrador Unico | 13/01/2016 | |
FMR AMBIENTAL DYNAMICS LEVANTE SL | Administrador Unico | 18/01/2011 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO-MANUEL RUBIO GOMEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO-MANUEL RUBIO GOMEZ
Empresa: ECOMUR RECICLAJES SL
Administrador Unico
- Francisco-manuel Rubio Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 10, S 8, H MU 90855, I/A 1 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-30
Empresa: FMR AMBIENTAL DYNAMICS LEVANTE SL
Administrador Unico
- Francisco-manuel Rubio Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790 , F 135, S 8, H MU 75963, I/A 1 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-30
Información de FRANCISCO-MANUEL RUBIO GOMEZ
Mostramos los datos de FRANCISCO-MANUEL RUBIO GOMEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO-MANUEL RUBIO GOMEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos