FRANCISCO LOZANO VICENTE
Informe ejecutivo de FRANCISCO LOZANO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCISCO LOZANO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOWLING PLENO LA ZENIA SL | Administrador Solidario | 06/10/2021 | |
INSTALACIONES DE BOWLING SL | Administrador Solidario | 06/10/2021 | |
ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL RECREATIVO Y EL BOWLING SL | Administrador Solidario | 06/10/2021 | |
BOWLING PLENO ALBACETE SL | Administrador Mancomunado | 17/11/2015 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO LOZANO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO LOZANO VICENTE
Empresa: JOSE RODRIGUEZ LACALLE SL
Administrador Solidario
- Antonio Lozano Vicente
- Francisco Lozano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1967 , F 214, S 8, H MU 41554, I/A 6 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-30
Empresa: BOWLING PLENO AGUILAS SL
Administrador Solidario
- Domingo Lozano Vicente
- Francisco Lozano Vicente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 118, S 8, H MU 66669, I/A 6 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-30
Empresa: JOSE RODRIGUEZ LACALLE SL
Administrador Solidario
- Antonio Lozano Vicente
- Francisco Lozano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1967 , F 213, S 8, H MU 41554, I/A 4 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-30
Empresa: JOSE RODRIGUEZ LACALLE SL
Administrador Solidario
- Domingo Lozano Vicente
- Francisco Lozano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1967 , F 213, S 8, H MU 41554, I/A 4 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-30
Empresa: INSTALACIONES DE BOWLING SL
Administrador Solidario
- Antonio Lozano Vicente
- Francisco Lozano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 214, S 8, H MU 41467, I/A 8 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-30
Empresa: INSTALACIONES DE BOWLING SL
Administrador Solidario
- Domingo Lozano Vicente
- Francisco Lozano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 214, S 8, H MU 41467, I/A 8 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-30
Administrador Solidario
- Antonio Lozano Vicente
- Francisco Lozano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525 , F 209, S 8, H MU 64917, I/A 5 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-30
Administrador Solidario
- Domingo Lozano Vicente
- Francisco Lozano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525 , F 209, S 8, H MU 64917, I/A 5 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-30
Empresa: BOWLING PLENO LA ZENIA SL
Administrador Solidario
- Antonio Lozano Vicente
- Francisco Lozano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 215, S 8, H MU 79847, I/A 3 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-30
Empresa: BOWLING PLENO LA ZENIA SL
Administrador Solidario
- Domingo Lozano Vicente
- Francisco Lozano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 215, S 8, H MU 79847, I/A 3 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-30
VER MAS ACTOS
Información de FRANCISCO LOZANO VICENTE
Mostramos los datos de FRANCISCO LOZANO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO LOZANO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos