FRANCISCO JOSE VALENZUELA MARTIN
Informe ejecutivo de FRANCISCO JOSE VALENZUELA MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANCISCO JOSE VALENZUELA MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAS MACHICAS SA | Apoderado | 08/11/2019 | |
LAS MACHICAS SA | Secretario | 04/07/2017 | |
LAS MACHICAS SA | Consejero | 04/07/2017 | |
EXPLOTACION AGROPECUARIA LAS MACHICAS SL | Apoderado | 29/03/2017 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO JOSE VALENZUELA MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JOSE VALENZUELA MARTIN
Empresa: LAS MACHICAS SA
Consejero
- Francisco Jose Valenzuela Martin
- Ivan Luis Olabarri Escauriaza
- Juan Carlos Valenzuela Martin
Presidente
Secretario
- Francisco Jose Valenzuela Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 115, S 8, H BA 833, I/A 22 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-06
Empresa: LAS MACHICAS SA
Apoderado
- Francisco Jose Valenzuela Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 114, S 8, H BA 833, I/A 21 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-06
Empresa: LAS MACHICAS SA
Consejero
- Francisco Jose Valenzuela Martin
- Juan Carlos Valenzuela Martin
Presidente
Secretario
- Francisco Jose Valenzuela Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 113, S 8, H BA 833, I/A 20 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-06
Apoderado
- Francisco Jose Valenzuela Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 540 , F 137, S 8, H BA 16683, I/A 9 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-06
Información de FRANCISCO JOSE VALENZUELA MARTIN
Mostramos los datos de FRANCISCO JOSE VALENZUELA MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JOSE VALENZUELA MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos