FRANCISCO JOSE RUIZ MULA
Informe ejecutivo de FRANCISCO JOSE RUIZ MULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FRANCISCO JOSE RUIZ MULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTAS Y AUTOMATISMOS RUIZDOORS SL | Administrador Solidario | 10/02/2012 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO JOSE RUIZ MULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JOSE RUIZ MULA
Empresa: PUERTAS Y AUTOMATISMOS RUIZDOORS SL
Administrador Solidario
- Francisco Jose Ruiz Mula
- Salvador Ruiz Mula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867 , F 68, S 8, H MU 78266, I/A 1 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-30
Empresa: FERCASAN 2005 SL
Administrador Unico
- Francisco Jose Ruiz Mula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 10, S 8, H MU 54242, I/A B (08/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-240-30
Empresa: FERCASAN 2005 SL
Administrador Unico
- Francisco Jose Ruiz Mula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 10, S 8, H MU 54242, I/A 3 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-30
Empresa: FERCASAN 2005 SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Jose Ruiz Mula
- Salvador Ruiz Mula
- Simon Andres Sanchez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 10, S 8, H MU 54242, I/A 3 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-30
Empresa: RUISANDOORS SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Jose Ruiz Mula
- Salvador Ruiz Mula
- Simon Andres Sanchez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 6, S 8, H MU 67745, I/A 2 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-30
Administrador Unico
- Francisco Jose Ruiz Mula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1389 , F 158, S 8, H MU 25703, I/A 4 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-30
Información de FRANCISCO JOSE RUIZ MULA
Mostramos los datos de FRANCISCO JOSE RUIZ MULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JOSE RUIZ MULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos