FRANCISCO JOSE GUTIERREZ ANGUITA
Informe ejecutivo de FRANCISCO JOSE GUTIERREZ ANGUITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCISCO JOSE GUTIERREZ ANGUITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIA Y GESTION SANTO ANGEL SL | Administrador Unico | 10/10/2017 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO JOSE GUTIERREZ ANGUITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JOSE GUTIERREZ ANGUITA
Empresa: ADLATERE INVEMUR SL
Liquidador Unico
- Francisco Jose Gutierrez Anguita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3007 , F 138, S 8, H MU 82531, I/A 3 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-30
Empresa: ADLATERE INVEMUR SL
Administrador Unico
- Francisco Jose Gutierrez Anguita
Liquidador Unico
- Francisco Jose Gutierrez Anguita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3007 , F 138, S 8, H MU 82531, I/A 3 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-30
Empresa: CONSULTORIA Y GESTION SANTO ANGEL SL
Administrador Unico
- Francisco Jose Gutierrez Anguita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271 , F 32, S 8, H MU 94927, I/A 1 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-30
Empresa: ADLATERE INVEMUR SL
Administrador Unico
- Francisco Jose Gutierrez Anguita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3007 , F 138, S 8, H MU 82531, I/A 1 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-30
Empresa: ADLATERE INVEMUR SL
Socio Único
- Francisco Jose Gutierrez Anguita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3007 , F 138, S 8, H MU 82531, I/A 1 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-30
Información de FRANCISCO JOSE GUTIERREZ ANGUITA
Mostramos los datos de FRANCISCO JOSE GUTIERREZ ANGUITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JOSE GUTIERREZ ANGUITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos