FRANCISCO JOSE ARAGON RODRIGUEZ
Informe ejecutivo de FRANCISCO JOSE ARAGON RODRIGUEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCISCO JOSE ARAGON RODRIGUEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMICEN SL | Administrador Unico | 08/07/2019 | 01/09/2022 |
PROMICEN SL | Administrador Unico | 08/02/2011 | 26/12/2014 |
PROMICEN SL | Administrador Solidario | 29/11/2010 | 08/02/2011 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO JOSE ARAGON RODRIGUEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JOSE ARAGON RODRIGUEZ
Empresa: PROMICEN SL
Administrador Unico
- Francisco Jose Aragon Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 389 , F 23, S 8, H GU 4493, I/A 7 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-19
Empresa: PROMICEN SL
Administrador Unico
- Francisco Jose Aragon Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 389 , F 23, S 8, H GU 4493, I/A 6 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-19
Empresa: PROMICEN SL
Administrador Unico
- Francisco Jose Aragon Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 389 , F 23, S 8, H GU 4493, I/A 5 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-19
Empresa: PROMICEN SL
Administrador Solidario
- Francisco Jose Aragon Rodriguez
- Roberto Lopez Condado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 389 , F 23, S 8, H GU 4493, I/A 5 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-19
Empresa: PROMICEN SL
Administrador Solidario
- Francisco Jose Aragon Rodriguez
- Roberto Lopez Condado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 389 , F 22, S 8, H GU 4493, I/A 4 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-19
Información de FRANCISCO JOSE ARAGON RODRIGUEZ
Mostramos los datos de FRANCISCO JOSE ARAGON RODRIGUEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JOSE ARAGON RODRIGUEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos