FRANCISCO JOSE ANDRES BLANCO
Informe ejecutivo de FRANCISCO JOSE ANDRES BLANCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCISCO JOSE ANDRES BLANCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGY OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL | Apoderado | 27/07/2012 | 28/03/2017 |
SPAUROPA SL | Apoderado | 30/03/2011 | 21/03/2012 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO JOSE ANDRES BLANCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JOSE ANDRES BLANCO
Empresa: ENERGY OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
Apoderado
- Francisco Jose Andres Blanco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 42, S 8, H MU 70663, I/A 3 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-30
Empresa: SPAUROPA SL
Apoderado
- Francisco Jose Andres Blanco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 181, S 8, H MU 71768, I/A 3 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-30
Información de FRANCISCO JOSE ANDRES BLANCO
Mostramos los datos de FRANCISCO JOSE ANDRES BLANCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JOSE ANDRES BLANCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos