FRANCISCO JAVIER VILLALBA HERNANDEZ
Informe ejecutivo de FRANCISCO JAVIER VILLALBA HERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANCISCO JAVIER VILLALBA HERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C.G. BODION SA | Consejero | 01/08/2024 | |
CANTERA FRADE SL | Apoderado | 27/12/2022 | |
CANTERA SAN CARLOS SL | Apoderado Solidario | 05/07/2022 | |
ASFALTOS LOS SANTOS SA | Apoderado Solidario | 14/06/2022 | |
GEVORA CONSTRUCCIONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/08/2020 | |
CANTERA SAN CARLOS SL | Apoderado | 09/02/2017 | |
ASFALTOS LOS SANTOS SA | Apoderado | 09/02/2017 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO JAVIER VILLALBA HERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JAVIER VILLALBA HERNANDEZ
Empresa: C.G. BODION SA
Consejero
- Francisco Javier Villalba Hernandez
- GENERAL EXTREMEÑA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL
- Gridilla Santamaria Jesus
- SAMIP INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 30192, I/A 6 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-06
Empresa: CANTERA FRADE SL
Apoderado
- Francisco Javier Villalba Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 799 , F 40, S 8, H BA 33046, I/A 3 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-06
Empresa: CANTERA ANTONIO FRADE SL
Apoderado Solidario
- Alberto Rebollo Serrano
- Francisco Javier Villalba Hernandez
- Luis Rodriguez Salgado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 112, S 8, H BA 16258, I/A 18 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-06
Empresa: ASFALTOS LOS SANTOS SA
Apoderado Solidario
- Alberto Rebollo Serrano
- Francisco Javier Villalba Hernandez
- Luis Rodriguez Salgado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 784 , F 16, S 8, H BA 417, I/A 33 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-06
Empresa: GEVORA CONSTRUCCIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Francisco Javier Villalba Hernandez
- Luis Miguel Romero Ramos
- Luis Rodriguez Salgado
- Ricardo Puerto Paniagua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 185, S 8, H BA 3148,BA , I/ 79 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-06
Empresa: ASFALTOS LOS SANTOS SA
Apoderado
- Francisco Javier Villalba Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 14, S 8, H BA 417, I/A 25 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-06
Empresa: CANTERA ANTONIO FRADE SL
Apoderado
- Francisco Javier Villalba Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387 , F 30, S 8, H BA 16258, I/A 11 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-06
Información de FRANCISCO JAVIER VILLALBA HERNANDEZ
Mostramos los datos de FRANCISCO JAVIER VILLALBA HERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JAVIER VILLALBA HERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos