FRANCISCO-JAVIER ROMERO JIMENEZ
Informe ejecutivo de FRANCISCO-JAVIER ROMERO JIMENEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANCISCO-JAVIER ROMERO JIMENEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA FRANTOÑA DEL PUERTO SL | Administrador Unico | 15/01/2024 | |
OBRAS ROMERO SANABRIA SL | Socio Unico | 09/11/2023 | |
OBRAS ROMERO SANABRIA SL | Administrador Unico | 09/11/2023 | |
LA FRANTOÑA DEL PUERTO SL | Apoderado | 13/12/2022 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO-JAVIER ROMERO JIMENEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO-JAVIER ROMERO JIMENEZ
Empresa: LA FRANTOÑA DEL PUERTO SL
Administrador Unico
- Francisco-javier Romero Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 84, S 8, H TO 45313, I/A 3 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-45
Empresa: OBRAS ROMERO SANABRIA SL
Administrador Unico
- Francisco-javier Romero Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 22, S 8, H TO 46563, I/A 1 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-45
Empresa: OBRAS ROMERO SANABRIA SL
Socio Único
- Francisco-javier Romero Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 22, S 8, H TO 46563, I/A 1 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-45
Empresa: LA FRANTOÑA DEL PUERTO SL
Apoderado
- Francisco-javier Romero Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 84, S 8, H TO 45313, I/A 2 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-45
Información de FRANCISCO-JAVIER ROMERO JIMENEZ
Mostramos los datos de FRANCISCO-JAVIER ROMERO JIMENEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO-JAVIER ROMERO JIMENEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos