FRANCISCO JAVIER ROCA BOIXADOS
Informe ejecutivo de FRANCISCO JAVIER ROCA BOIXADOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCISCO JAVIER ROCA BOIXADOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRICKTOSSA SL | Administrador Unico | 09/10/2014 | |
BRICKROCA SL | Administrador Solidario | 08/07/2014 | |
APARTAMENTOS SA COMA SA | Administrador Unico | 10/05/2012 | |
PROMOTORA GIVEDA SL | Administrador Unico | 01/03/2010 | |
PROMOTORA GIVEDA LA SELVA SL | Administrador Unico | 01/03/2010 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO JAVIER ROCA BOIXADOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JAVIER ROCA BOIXADOS
Empresa: APARTAMENTOS SA COMA SA
Administrador Unico
- Francisco Javier Roca Boixados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 60, S 8, H GI 4846, I/A 11 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-17
Empresa: BRICKTOSSA SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Roca Boixados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 168, S 8, H GI 50546, I/A 2 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-17
Empresa: BRICKTOSSA SL
Administrador Solidario
- Francisco Javier Roca Boixados
- Francisco Javier Roca Martinez De La Riva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 168, S 8, H GI 50546, I/A 2 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-17
Empresa: BRICKROCA SL
Administrador Solidario
- Francisco Javier Roca Boixados
- Veronica Roca Martinez De La Riva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2985 , F 63, S 8, H GI 56629, I/A 1 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-17
Empresa: APARTAMENTOS SA COMA SA
Administrador Unico
- Francisco Javier Roca Boixados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 60, S 8, H GI 4846, I/A 10 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-17
Empresa: BRICKASSETS SL
Liquidador
- Francisco Javier Roca Boixados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 146, S 8, H GI 27456, I/A 5 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-17
Empresa: BRICKASSETS SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Roca Boixados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 146, S 8, H GI 27456, I/A 5 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-17
Empresa: BRICKASSETS SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Roca Boixados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 146, S 8, H GI 27456, I/A 4 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-17
Empresa: BRICKTOSSA SL
Administrador Solidario
- Francisco Javier Roca Boixados
- Francisco Javier Roca Martinez De La Riva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 167, S 8, H GI 50546, I/A 1 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-17
Empresa: PROMOTORA GIVEDA LA SELVA SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Roca Boixados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1818 , F 33, S 8, H GI 30192, I/A 5 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-17
VER MAS ACTOS
Información de FRANCISCO JAVIER ROCA BOIXADOS
Mostramos los datos de FRANCISCO JAVIER ROCA BOIXADOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JAVIER ROCA BOIXADOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos