FRANCISCO JAVIER MATEOS PEREZ
Informe ejecutivo de FRANCISCO JAVIER MATEOS PEREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE FRANCISCO JAVIER MATEOS PEREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DSP FARMA INTEGRAL SL | Secretario | 03/06/2024 | |
DSP FARMA INTEGRAL SL | Consejero Delegado Solidario | 03/06/2024 | |
DSP FARMA INTEGRAL SL | Consejero | 03/06/2024 | |
ONMI TEAMS SL | Administrador Unico | 19/04/2024 | |
ONMI REAL ESTATE TEAMS SL | Administrador Unico | 30/11/2023 | |
ONMI LEGAL TEAMS SL | Administrador Mancomunado | 21/03/2022 | |
PARAFARMACIA CONDESTABLE SRL | Apoderado | 29/07/2020 | |
ONMI LAW TEAMS SL | Vicepresidente | 11/05/2020 | |
ONMI LAW TEAMS SL | Consejero | 11/05/2020 | |
ONMI CONSULTING TEAMS SL | Administrador Solidario | 10/03/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FRANCISCO JAVIER MATEOS PEREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JAVIER MATEOS PEREZ
Empresa: DSP FARMA INTEGRAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Alfonso Ortega Losa
- Francisco Javier Mateos Perez
Consejero
- Alfonso Ortega Losa
- Aurelio Jose Cabot Lledo
- Francisco Javier Mateos Perez
- Pablo Antonio Montilla Castro
- Vicente Lopez Plaza
Presidente
Secretario
- Francisco Javier Mateos Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU100672, I/A 5 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-30
Empresa: DSP FARMA INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Francisco Javier Mateos Perez
- Vicente Lopez Plaza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU100672, I/A 5 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-30
Empresa: ONMI TEAMS SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Mateos Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3436 , F 2, S 8, H MU100876, I/A 2 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-30
Empresa: ONMI TEAMS SL
Administrador Solidario
- David Sanchez Puche
- Francisco Javier Mateos Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3436 , F 2, S 8, H MU100876, I/A 2 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-30
Empresa: AUDITECO SL
Consejero
- Eugenio Miralles Martinez
- Francisco Alfonso Mateos Ruiz
- Francisco Javier Mateos Perez
- Pedro Meca Alcazar
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Francisco Javier Mateos Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 105, S 8, H MU 6407, I/A 19 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-30
Empresa: ONMI REAL ESTATE TEAMS SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Mateos Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3603 , F 220, S 8, H MU108447, I/A 3 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-30
Empresa: ONMI LINK TEAMS SL
Administrador Mancomunado
- Christian Sanchez Serrano
- Francisco Javier Mateos Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3436 , F 16, S 8, H MU100885, I/A 6 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-30
Empresa: ROCODROMOS DEL LEVANTE SL
Consejero
- Francisco Javier Mateos Perez
Secretario
- Francisco Javier Mateos Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3651 , F 62, S 8, H MU111305, I/A 2 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-30
Empresa: ROCODROMOS DEL LEVANTE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Francisco Javier Mateos Perez
- Jose Antonio Martinez Martinez
- Jose Luis Olivares Ferrandiz
- Juan Miguel Rodriguez Martinez
- Valeriano Martinez Martinez
- Vicente Lopez Plaza
Presidente
Secretario
- Francisco Javier Mateos Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3651 , F 60, S 8, H MU111305, I/A 1 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-30
Empresa: AUDITECO SL
Consejero
- Eugenio Miralles Martinez
- Francisco Alfonso Mateos Ruiz
- Francisco Javier Mateos Perez
- Pedro Meca Alcazar
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Francisco Javier Mateos Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 105, S 8, H MU 6407, I/A 18 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-30
VER MAS ACTOS
Información de FRANCISCO JAVIER MATEOS PEREZ
Mostramos los datos de FRANCISCO JAVIER MATEOS PEREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JAVIER MATEOS PEREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos