FRANCISCO JAVIER LOPEZ DE VILLALTA PEINADO
Informe ejecutivo de FRANCISCO JAVIER LOPEZ DE VILLALTA PEINADO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANCISCO JAVIER LOPEZ DE VILLALTA PEINADO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA ENERGIA SL | Apoderado Solidario | 20/12/2022 | |
EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA DISTRIBUCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/01/2022 | |
EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2021 | |
ENERGIA CEUTA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2021 | |
SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/11/2016 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO JAVIER LOPEZ DE VILLALTA PEINADO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JAVIER LOPEZ DE VILLALTA PEINADO
Apoderado Solidario
- Antonio Luis Chatin Otero
- Antonio Riquelme Brotons
- Carlos Iglesias Jimenez
- Davina Bueno Atkinson
- Francisco Javier Lopez De Villalta Peinado
- Jorge Roman De Miguel
- Jose Angel Guerrero Toro
- Jose Rafael Fauquie Bernal
- Juan M Santaella Garcia-royo
- Mar Crespo Feijoo
- Marcos Gambra Marine
- Maria Asuncion Olmedo Zafra
- Marta Marañon Hermoso
- Pablo De Mena Pernil
- Paula Gallego Ramos
- Ricardo Perez Blanco
- Santiago Fernandez Eguiluz
- Sergio Martin Sanchez
- Victor Manuel Faba Yebra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 98, S 8, H CE 3580, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-51
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Riquelme Brotons
- Francisco Javier Lopez De Villalta Peinado
- Mar Crespo Feijoo
- Maria Del Mar Perez De Cruz Oña
- Paula Gallego Ramos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 55, S 8, H CE 1313, I/A 46 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-51
Apoderado Mancomunado Solidario
- Francisco Javier Lopez De Villalta Peinado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 78, S 8, H CE 2746, I/A 22 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-51
Apoderado Mancomunado Solidario
- Francisco Javier Lopez De Villalta Peinado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 61, S 8, H CE 161, I/A 127 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-51
Empresa: SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Albarran Ruiz
- Antonio Riquelme Brotons
- Francisco Javier Lopez De Villalta Peinado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2980 , F 132, S 8, H GI 24809, I/A 32 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-17
Información de FRANCISCO JAVIER LOPEZ DE VILLALTA PEINADO
Mostramos los datos de FRANCISCO JAVIER LOPEZ DE VILLALTA PEINADO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JAVIER LOPEZ DE VILLALTA PEINADO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos