FRANCISCO JAVIER GOMEZ SOTO
Informe ejecutivo de FRANCISCO JAVIER GOMEZ SOTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE FRANCISCO JAVIER GOMEZ SOTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANADA INCOMING TOUR SL | Apoderado | 10/07/2024 | |
GS HOTELES SL | Apoderado | 10/07/2024 | |
URBILEX SL | Apoderado | 10/07/2024 | |
EXPLOTACIONES TURISTICAS INDALO SL | Apoderado | 10/07/2024 | |
EME HOTELES UNIDOS SL | Socio Unico | 15/01/2024 | 17/04/2024 |
EME HOTELES UNIDOS SL | Administrador Unico | 15/01/2024 | 17/04/2024 |
GESTION HOTELERA SANTA ANA SL | Administrador Solidario | 12/03/2024 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO JAVIER GOMEZ SOTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JAVIER GOMEZ SOTO
Empresa: GRANADA INCOMING TOUR SL
Apoderado
- Francisco Javier Gomez Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 15825, I/A 15 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-18
Empresa: EXPLOTACIONES TURISTICAS INDALO SL
Apoderado
- Francisco Javier Gomez Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 29797, I/A 8 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-18
Empresa: URBILEX SL
Apoderado
- Francisco Javier Gomez Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 51903, I/A 6 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-18
Empresa: GS HOTELES SL
Apoderado
- Francisco Javier Gomez Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 44016, I/A 6 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-18
Empresa: EME HOTELES UNIDOS SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Gomez Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 86, S 8, H GR 60418, I/A 2 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-18
Empresa: GESTION HOTELERA SANTA ANA SL
Administrador Solidario
- Francisco Javier Gomez Soto
- Gomez Medialdea Francisco Javier
- Guillermo Gomez Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612 , F 95, S 8, H GR 49247, I/A 2 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-18
Empresa: EME HOTELES UNIDOS SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Gomez Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 85, S 8, H GR 60418, I/A 1 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-18
Empresa: EME HOTELES UNIDOS SL
Socio Único
- Francisco Javier Gomez Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 85, S 8, H GR 60418, I/A 1 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-18
Información de FRANCISCO JAVIER GOMEZ SOTO
Mostramos los datos de FRANCISCO JAVIER GOMEZ SOTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JAVIER GOMEZ SOTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos