FRANCISCO JAVIER GEA PEREZ
Informe ejecutivo de FRANCISCO JAVIER GEA PEREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCISCO JAVIER GEA PEREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLAZA DE TOROS DE CIEZA SL | Administrador Solidario | 11/09/2024 | |
KENPO AGRICOLA SL | Socio Unico | 27/06/2023 | |
KENPO AGRICOLA SL | Administrador Unico | 27/06/2023 | |
JPG DESHIDRATADOS SL | Administrador Solidario | 17/03/2023 | |
JPG EURODRY SL | Administrador Solidario | 15/06/2022 | |
AREA DE SERVICIO AGETRANS SL | Administrador Unico | 29/04/2022 | |
AREA DE SERVICIO AGETRANS SL | Socio Unico | 29/04/2022 | |
JAPRI COMERCIO SL | Administrador Unico | 22/02/2022 | |
MILERCOINS SL | Administrador Unico | 14/07/2021 | |
REPATRAILER TOTANA SL | Administrador Unico | 08/09/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FRANCISCO JAVIER GEA PEREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JAVIER GEA PEREZ
Empresa: PLAZA DE TOROS DE CIEZA SL
Administrador Solidario
- Francisco Javier Gea Perez
- Roque Moya Moya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU109612, I/A 5 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-30
Empresa: PLAZA DE TOROS DE CIEZA SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Gea Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU109612, I/A 5 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-30
Empresa: PLAZA DE TOROS DE CIEZA SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Gea Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU109612, I/A 3 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-30
Empresa: KENPO AGRICOLA SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Gea Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 93, S 8, H MU110681, I/A 1 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-30
Empresa: KENPO AGRICOLA SL
Socio Único
- Francisco Javier Gea Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 93, S 8, H MU110681, I/A 1 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-30
Empresa: JPG DESHIDRATADOS SL
Administrador Solidario
- Francisco Javier Gea Perez
- Gonzalo Ros Asensio
- Pedro Ros Asensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625 , F 15, S 8, H MU109811, I/A 1 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-30
Empresa: VIAJES PLAZASOL SL
Administrador Solidario
- Francisco Javier Gea Perez
- Gonzalo Ros Asensio
- Pedro Ros Asensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2214 , F 165, S 8, H MU 53302, I/A 5 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-30
Empresa: VIAJES PLAZASOL SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Gea Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2214 , F 165, S 8, H MU 53302, I/A 5 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-30
Empresa: SHOTHERS RENT SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Gea Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 196, S 8, H MU 68022, I/A 3 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-30
Empresa: SHOTHERS RENT SL
Socio Único
- Francisco Javier Gea Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 196, S 8, H MU 68022, I/A 3 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-30
VER MAS ACTOS
Información de FRANCISCO JAVIER GEA PEREZ
Mostramos los datos de FRANCISCO JAVIER GEA PEREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JAVIER GEA PEREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos