FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA
Informe ejecutivo de FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANTENIMIENTO Y GESTION LONJA DEL PESCADO SL | Administrador Unico | 04/06/2024 | |
MANTENIMIENTO Y GESTION LONJA DEL PESCADO SL | Socio Unico | 04/06/2024 | |
WILLY FOOD RESTAURANTE SL | Apoderado | 20/09/2023 | |
ELECTROMECANICA CARTAGO SL | Socio Unico | 07/10/2022 | |
ELECTROMECANICA CARTAGO SL | Administrador Unico | 07/10/2022 | |
EUROLONJA SA | Consejero | 28/06/2022 | |
EUROLONJA SA | Presidente | 28/06/2022 | |
TRAZA MURCIA 2022 SL | Administrador Unico | 27/04/2022 | |
TRAZA MURCIA 2022 SL | Socio Unico | 27/04/2022 | |
CMM ADVANTAGE SL | Administrador Solidario | 25/09/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA
Administrador Unico
- Francisco Javier Garcia Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU113681, I/A 1 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-30
Socio Único
- Francisco Javier Garcia Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU113681, I/A 1 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-30
Empresa: WILLY FOOD RESTAURANTE SL
Apoderado
- Francisco Javier Garcia Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3561 , F 45, S 8, H MU106808, I/A 2 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-30
Empresa: TALLERES DEGAYPE SL
Apoderado
- Francisco Javier Garcia Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1229 , F 92, S 8, H MU 9566, I/A 7 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-30
Empresa: ELECTROMECANICA CARTAGO SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Garcia Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3604 , F 47, S 8, H MU108385, I/A 1 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-30
Empresa: ELECTROMECANICA CARTAGO SL
Socio Único
- Francisco Javier Garcia Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3604 , F 47, S 8, H MU108385, I/A 1 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-30
Empresa: EUROLONJA SA
Consejero
- ASENTARIA SL
- Francisco Javier Garcia Garcia
- GARCIDEN SL
- GESTION INTEGRAL DE PESCADOS SL
- MERCANTARA SL
Presidente
- Francisco Javier Garcia Garcia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 150, S 8, H MU 35298, I/A 18 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-30
Empresa: EUROLONJA SA
Consejero
- Bartolome Cabrera Ejidos
- Domingo Teruel Salinas
- Francisco Javier Garcia Garcia
Presidente
- Francisco Javier Garcia Garcia
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 150, S 8, H MU 35298, I/A 18 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-30
Empresa: MIYAKI GESTION Y CONSTRUCCION SL
Administrador Solidario
- Francisco Javier Garcia Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3267 , F 22, S 8, H MU 94450, I/A 3 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-30
Empresa: TRAZA MURCIA 2022 SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Garcia Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 131, S 8, H MU107236, I/A 1 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-30
VER MAS ACTOS
Información de FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA
Mostramos los datos de FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos