FRANCISCO JAVIER DIAZ GIL
Informe ejecutivo de FRANCISCO JAVIER DIAZ GIL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FRANCISCO JAVIER DIAZ GIL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALESTIS AEROSPACE SL | Consejero | 02/10/2013 | 24/04/2015 |
ALESTIS AEROSPACE SL | Consejero Delegado | 02/10/2013 | 24/04/2015 |
ALESTIS AEROSPACE ENGINEERING SL | Administrador Mancomunado | 28/10/2013 | 07/08/2014 |
ALESTIS AEROSPACE ENGINEERING SL | Apoderado | 28/10/2013 | 07/08/2014 |
ALESTIS AEROSPACE MANUFACTURING SL | Administrador Mancomunado | 28/10/2013 | 07/08/2014 |
ALESTIS AEROSPACE MANUFACTURING SL | Apoderado | 28/10/2013 | 07/08/2014 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO JAVIER DIAZ GIL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JAVIER DIAZ GIL
Empresa: ALESTIS AEROSPACE SL
Consejero Delegado
- Francisco Javier Diaz Gil
Consejero
- Francisco Javier Diaz Gil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 131, S 8, H SE 74725, I/A 84 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-41
Empresa: ALESTIS AEROSPACE MANUFACTURING SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Javier Diaz Gil
- Garcia Galan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 189, S 8, H SE 86681, I/A 53 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-41
Empresa: ALESTIS AEROSPACE ENGINEERING SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Javier Diaz Gil
- Garcia Galan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5767 , F 115, S 8, H SE 86685, I/A 43 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-41
Empresa: ALESTIS AEROSPACE MANUFACTURING SL
Apoderado
- Francisco Javier Diaz Gil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489 , F 10, S 8, H SE 86681, I/A 46 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-41
Empresa: ALESTIS AEROSPACE MANUFACTURING SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Javier Diaz Gil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489 , F 9, S 8, H SE 86681, I/A 44 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-41
Empresa: ALESTIS AEROSPACE ENGINEERING SL
Apoderado
- Francisco Javier Diaz Gil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5290 , F 56, S 8, H SE 86685, I/A 36 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-41
Empresa: ALESTIS AEROSPACE ENGINEERING SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Javier Diaz Gil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5290 , F 53, S 8, H SE 86685, I/A 34 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-41
Empresa: ALESTIS AEROSPACE SL
Consejero Delegado
- Francisco Javier Diaz Gil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5667 , F 75, S 8, H SE 74725, I/A 67 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-41
Empresa: ALESTIS AEROSPACE SL
Consejero
- Francisco Javier Diaz Gil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5667 , F 74, S 8, H SE 74725, I/A 65 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-41
Información de FRANCISCO JAVIER DIAZ GIL
Mostramos los datos de FRANCISCO JAVIER DIAZ GIL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JAVIER DIAZ GIL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos