FRANCISCO JAVIER DIAZ AULLO
Informe ejecutivo de FRANCISCO JAVIER DIAZ AULLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCISCO JAVIER DIAZ AULLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES D.H.B. SL | Administrador Unico | 29/03/2022 | |
HAU'S BOWLING SL | Socio Unico | 23/04/2010 | |
HAU'S BOWLING SL | Administrador Unico | 23/04/2010 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO JAVIER DIAZ AULLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JAVIER DIAZ AULLO
Empresa: TALLERES D.H.B. SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Diaz Aullo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3571 , F 175, S 8, H MU106557, I/A 1 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-30
Empresa: JADRILEY SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Diaz Aullo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 85, S 8, H MU 86847, I/A 2 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-30
Empresa: JADRILEY SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Diaz Aullo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 85, S 8, H MU 86847, I/A 1 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-30
Empresa: HAU'S BOWLING SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Diaz Aullo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 90, S 8, H MU 53417, I/A 3 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-30
Empresa: HAU'S BOWLING SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Fernando Antolinos Botia
- Francisco Javier Diaz Aullo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 90, S 8, H MU 53417, I/A 3 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-30
Empresa: HAU'S BOWLING SL
Socio Único
- Francisco Javier Diaz Aullo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 90, S 8, H MU 53417, I/A 3 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-30
Información de FRANCISCO JAVIER DIAZ AULLO
Mostramos los datos de FRANCISCO JAVIER DIAZ AULLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JAVIER DIAZ AULLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos