FRANCISCO JAVIER CERVILLA PEREZ
Informe ejecutivo de FRANCISCO JAVIER CERVILLA PEREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCISCO JAVIER CERVILLA PEREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTO ARRAYAN SL | Administrador Mancomunado | 07/08/2024 | |
FOTOVOLTAICA SAN JOSEF SL | Administrador Solidario | 01/07/2024 | |
ALBAUTO SL | Administrador Mancomunado | 20/05/2022 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO JAVIER CERVILLA PEREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JAVIER CERVILLA PEREZ
Empresa: AUTO ARRAYAN SL
Administrador Mancomunado
- Felipe Martin Nuñez Muller
- Francisco Javier Cervilla Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 8447, I/A 7 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-18
Empresa: FOTOVOLTAICA SAN JOSEF SL
Administrador Solidario
- Francisco Javier Cervilla Perez
- Silvia Cervilla Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 61311, I/A 1 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-18
Consejero
- Francisco Javier Cervilla Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 39954, I/A 6 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-18
Empresa: ALBAUTO SL
Administrador Mancomunado
- Beatriz Cervilla Extremera
- Felipe Martin Nuñez Muller
- Francisco Javier Cervilla Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 88, S 8, H GR 2251, I/A 12 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-18
Información de FRANCISCO JAVIER CERVILLA PEREZ
Mostramos los datos de FRANCISCO JAVIER CERVILLA PEREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JAVIER CERVILLA PEREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos