FRANCISCO GIL MEDINA
Informe ejecutivo de FRANCISCO GIL MEDINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANCISCO GIL MEDINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMOVILES MARCPAC SL | Socio Unico | 27/06/2017 | |
AUTOMOVILES MARCPAC SL | Administrador Unico | 27/06/2017 | |
CART LORQUI F-1 SRL | Socio Unico | 24/03/2015 | |
CART LORQUI F-1 SRL | Administrador Unico | 24/03/2015 | |
SERVICIOS EMPRESA SAID MECHHOR SL | Socio Unico | 29/12/2011 | |
SERVICIOS EMPRESA SAID MECHHOR SL | Administrador Unico | 29/12/2011 | |
RESTAURANTES TYPS SL | Socio Unico | 07/11/2011 | |
RESTAURANTES TYPS SL | Administrador Unico | 07/11/2011 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO GIL MEDINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO GIL MEDINA
Empresa: AUTOMOVILES MARCPAC SL
Administrador Unico
- Francisco Gil Medina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 207, S 8, H MU 93500, I/A 1 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-30
Empresa: AUTOMOVILES MARCPAC SL
Socio Único
- Francisco Gil Medina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 207, S 8, H MU 93500, I/A 1 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-30
Empresa: CART LORQUI F-1 SRL
Administrador Unico
- Francisco Gil Medina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 188, S 8, H MU 85909, I/A 1 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-30
Empresa: CART LORQUI F-1 SRL
Socio Único
- Francisco Gil Medina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 188, S 8, H MU 85909, I/A 1 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-30
Empresa: SERVICIOS EMPRESA SAID MECHHOR SL
Administrador Unico
- Francisco Gil Medina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2316 , F 49, S 8, H MU 55834, I/A 3 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-30
Empresa: SERVICIOS EMPRESA SAID MECHHOR SL
Nuevo Socio Único
- Francisco Gil Medina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2316 , F 49, S 8, H MU 55834, I/A 3 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-30
Empresa: RESTAURANTES TYPS SL
Administrador Unico
- Francisco Gil Medina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2015 , F 8, S 8, H MU 43035, I/A 6 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-30
Empresa: RESTAURANTES TYPS SL
Socio Único
- Francisco Gil Medina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2015 , F 8, S 8, H MU 43035, I/A 6 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-30
Información de FRANCISCO GIL MEDINA
Mostramos los datos de FRANCISCO GIL MEDINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO GIL MEDINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos