FRANCISCO GARCIA RIQUELME
Informe ejecutivo de FRANCISCO GARCIA RIQUELME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANCISCO GARCIA RIQUELME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS GARCIA Y NEVILLE SL | Socio Unico | 09/04/2024 | |
HERMANOS GARCIA Y NEVILLE SL | Administrador Unico | 09/04/2024 | |
TRANSGARCIA Y NEVILLE IV SL | Administrador Unico | 14/03/2024 | |
RECUPERACIONES TFMM 2017 SL | Administrador Unico | 31/05/2017 | |
SERVICIOS Y RECUPERACIONES TAFRANMA 2015 SL | Administrador Unico | 30/08/2016 | |
SERVICIOS Y DESATRANCOS LEVANTE SL | Administrador Unico | 24/12/2012 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO GARCIA RIQUELME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO GARCIA RIQUELME
Empresa: HERMANOS GARCIA Y NEVILLE SL
Administrador Unico
- Francisco Garcia Riquelme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3302 , F 31, S 8, H MU 94139, I/A 2 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-30
Empresa: HERMANOS GARCIA Y NEVILLE SL
Socio Único
- Francisco Garcia Riquelme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3302 , F 31, S 8, H MU 94139, I/A 2 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-30
Empresa: TRANSGARCIA Y NEVILLE IV SL
Administrador Unico
- Francisco Garcia Riquelme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3451 , F 219, S 8, H MU102268, I/A 4 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-30
Empresa: RECUPERACIONES TFMM 2017 SL
Administrador Unico
- Francisco Garcia Riquelme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 181, S 8, H MU 95112, I/A 1 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-30
Administrador Unico
- Francisco Garcia Riquelme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3195 , F 154, S 8, H MU 94624, I/A 1 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-30
Empresa: SERVICIOS Y DESATRANCOS LEVANTE SL
Administrador Unico
- Francisco Garcia Riquelme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2930 , F 166, S 8, H MU 81317, I/A 1 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-1-30
Información de FRANCISCO GARCIA RIQUELME
Mostramos los datos de FRANCISCO GARCIA RIQUELME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO GARCIA RIQUELME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos