FRANCISCO DIAZ FORTE
Informe ejecutivo de FRANCISCO DIAZ FORTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCISCO DIAZ FORTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUEBLES FINAMAR SL | Administrador Mancomunado | 10/06/1998 | 13/09/2013 |
MUEBLES PANAMAR SL | Administrador Mancomunado | 05/05/2011 | 30/08/2013 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO DIAZ FORTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO DIAZ FORTE
Empresa: MUEBLES FINAMAR SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Diaz Forte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 157, S 8, H MU 17034, I/A 5 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-30
Empresa: MUEBLES PANAMAR SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Diaz Forte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 84, S 8, H MU 8929, I/A 8 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-30
Empresa: MUEBLES PANAMAR SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Diaz Forte
- Martin Muñoz Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 83, S 8, H MU 8929, I/A 6 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-30
Empresa: MUEBLES FINAMAR SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Diaz Forte
- Martin Muñoz Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 154, S 8, H MU 17034, I/A 2 (10/06/1998)
CVE: BORME-A-2010-235-30
Información de FRANCISCO DIAZ FORTE
Mostramos los datos de FRANCISCO DIAZ FORTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO DIAZ FORTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos