FRANCISCO BORJA ACHA BESGA
Informe ejecutivo de FRANCISCO BORJA ACHA BESGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANCISCO BORJA ACHA BESGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA DISTRIBUCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/05/2023 | |
EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA ENERGIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/12/2022 | |
EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/11/2022 | |
ENERGIA CEUTA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/11/2022 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO BORJA ACHA BESGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO BORJA ACHA BESGA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Francisco Borja Acha Besga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 189, S 8, H CE 1313, I/A 56 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-51
Apoderado Mancomunado Solidario
- Francisco Borja Acha Besga
- Jose Damian Bogas Galvez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 95, S 8, H CE 3580, I/A 2 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-51
Apoderado Mancomunado Solidario
- Francisco Borja Acha Besga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 99, S 8, H CE 161, I/A 155 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-51
Apoderado Mancomunado Solidario
- Francisco Borja Acha Besga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 84, S 8, H CE 2746, I/A 35 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-51
Información de FRANCISCO BORJA ACHA BESGA
Mostramos los datos de FRANCISCO BORJA ACHA BESGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO BORJA ACHA BESGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos