FRANCISCO BELIJAR LEYVA
Informe ejecutivo de FRANCISCO BELIJAR LEYVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANCISCO BELIJAR LEYVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FROET SERVICIOS SA | Consejero | 03/03/2023 | |
CRISOL EVENTOS Y COMUNICACION SL | Administrador Solidario | 13/11/2020 | |
PROYECTOS TURISTICOS DE LA REGION DE MURCIA SL | Administrador Solidario | 29/11/2017 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO BELIJAR LEYVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO BELIJAR LEYVA
Empresa: FROET SERVICIOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 127, S 8, H MU 39416, I/A 14 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-30
Empresa: CRISOL EVENTOS Y COMUNICACION SL
Administrador Solidario
- Aila Maria Garrido Lopez
- Francisco Belijar Leyva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2294 , F 29, S 8, H MU 56950, I/A 4 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-30
Empresa: CRISOL EVENTOS Y COMUNICACION SL
Consejero Delegado Solidario
- Aila Maria Garrido Lopez
- Francisco Belijar Leyva
- Jose Garrido Martinez
Consejero
- Aila Maria Garrido Lopez
- Francisco Belijar Leyva
- Jose Garrido Martinez
Presidente
- Francisco Belijar Leyva
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2294 , F 29, S 8, H MU 56950, I/A 4 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-30
Empresa: CRISOL EVENTOS Y COMUNICACION SL
Consejero Delegado Solidario
- Aila Maria Garrido Lopez
- Francisco Belijar Leyva
- Jose Garrido Martinez
Consejero
- Aila Maria Garrido Lopez
- Francisco Belijar Leyva
- Jose Garrido Martinez
Presidente
- Francisco Belijar Leyva
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2294 , F 29, S 8, H MU 56950, I/A 3 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-30
Administrador Solidario
- Aila Maria Garrido Lopez
- Francisco Belijar Leyva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2836 , F 193, S 8, H MU 76749, I/A 2 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-30
Administrador Solidario
- Francisco Belijar Leyva
- Miguel Alejandro Martinez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2836 , F 193, S 8, H MU 76749, I/A 2 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-30
Administrador Solidario
- Francisco Belijar Leyva
- Miguel Alejandro Martinez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2836 , F 193, S 8, H MU 76749, I/A 1 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-30
Información de FRANCISCO BELIJAR LEYVA
Mostramos los datos de FRANCISCO BELIJAR LEYVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO BELIJAR LEYVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos