FRANCISCO AZORIN SORIANO
Informe ejecutivo de FRANCISCO AZORIN SORIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCISCO AZORIN SORIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLISSOFAS SL | Administrador Unico | 12/04/2016 | 03/01/2017 |
HERMANOS AZORIN SORIANO SL | Consejero Delegado Solidario | 24/05/2016 | |
HERMANOS AZORIN SORIANO SL | Secretario | 24/05/2016 | |
HERMANOS AZORIN SORIANO SL | Consejero | 24/05/2016 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO AZORIN SORIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO AZORIN SORIANO
Empresa: BLISSOFAS SL
Administrador Unico
- Francisco Azorin Soriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3170 , F 152, S 8, H MU 92784, I/A 2 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-30
Empresa: HERMANOS AZORIN SORIANO SL
Consejero Delegado Solidario
- Francisco Azorin Soriano
Consejero
- Francisco Azorin Soriano
Secretario
- Francisco Azorin Soriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3176 , F 74, S 8, H MU 3672, I/A 4 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-30
Empresa: BLISSOFAS SL
Administrador Unico
- Francisco Azorin Soriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3170 , F 151, S 8, H MU 92784, I/A 1 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-30
Información de FRANCISCO AZORIN SORIANO
Mostramos los datos de FRANCISCO AZORIN SORIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO AZORIN SORIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos