FRANCISCO ARENAS GUTIERREZ
Informe ejecutivo de FRANCISCO ARENAS GUTIERREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCISCO ARENAS GUTIERREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS ARENAS GUTIERREZ SRL | Administrador Unico | 31/01/2023 | 19/10/2023 |
HERMANOS ARENAS GUTIERREZ SRL | Administrador Solidario | 07/01/2016 | 31/01/2023 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO ARENAS GUTIERREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO ARENAS GUTIERREZ
Empresa: HERMANOS ARENAS GUTIERREZ SRL
Administrador Unico
- Francisco Arenas Gutierrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 20, S 8, H GI 59652, I/A 3 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-17
Empresa: HERMANOS ARENAS GUTIERREZ SRL
Administrador Unico
- Francisco Arenas Gutierrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 20, S 8, H GI 59652, I/A 2 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-17
Empresa: HERMANOS ARENAS GUTIERREZ SRL
Administrador Solidario
- Francisco Arenas Gutierrez
- Maria Carmen Arenas Gutierrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 20, S 8, H GI 59652, I/A 2 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-17
Empresa: HERMANOS ARENAS GUTIERREZ SRL
Administrador Solidario
- Francisco Arenas Gutierrez
- Maria Carmen Arenas Gutierrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 19, S 8, H GI 59652,1 , I/ 1 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-17
Información de FRANCISCO ARENAS GUTIERREZ
Mostramos los datos de FRANCISCO ARENAS GUTIERREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO ARENAS GUTIERREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos