FRANCIS JEAN MICHEL DE GRAEVE
Informe ejecutivo de FRANCIS JEAN MICHEL DE GRAEVE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FRANCIS JEAN MICHEL DE GRAEVE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YELLOW ONE SL | Administrador Unico | 10/06/2010 | 21/01/2022 |
UNIDAD DE ACTUACION 10 SL | Administrador Mancomunado | 11/04/2018 | |
STONEHENGE INVERSIONES Y DESARROLLOS SL | Apoderado Solidario | 03/10/2014 | 21/07/2015 |
VINCULACIONES DE FRANCIS JEAN MICHEL DE GRAEVE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCIS JEAN MICHEL DE GRAEVE
Empresa: UNIDAD DE ACTUACION 10 SL
Administrador Mancomunado
- Francis Jean Michel De Graeve
- Gonzalez Hidalgo Francisco Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38265 , F 96, S 8, H B 319563, I/A 3 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Apoderado Solidario
- Francis Jean Michel De Graeve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41864 , F 159, S 8, H B 399828, I/A 4 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-08
Empresa: YELLOW ONE SL
Administrador Unico
- Francis Jean Michel De Graeve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35594 , F 221, S 8, H B 273476, I/A 5 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-08
Información de FRANCIS JEAN MICHEL DE GRAEVE
Mostramos los datos de FRANCIS JEAN MICHEL DE GRAEVE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCIS JEAN MICHEL DE GRAEVE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos